Carriera e titoli di Sergey Gorokhovodatskiy
Sergey Gorokhovodatskiy
Informazione Generale dell'allenatore
Dati personali
Nome completo
Sergey Gorokhovodatskiy
Nome corto
Sergey Gorokhovodatskiy
Data di nascita
31 Dicembre 1949 (74 anni)
Luogo di nascita
Ekaterimburgo
Paese di nascita
Kazakistan
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
24/7/2006
Fin de Contrato
31/12/2007
Competizione
Táctica más usada
Debut fecha
4
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kaysar Kyzylorda | 0 | 24-07-2006 | 31-12-2007 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Shakhter Karagandy | 0 | 02-08-2001 | 31-12-2003 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Kazajistán | 0 | 01-12-1998 | 12-12-1998 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
FC Kyzylzhar | 0 | 01-01-1983 | 31-12-1984 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
0 | 2147 giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
PALMARÉS
0 | Títulos en el Palmarés de entrenador |