Carriera e titoli di Otto Rohwedder
Otto Rohwedder
Informazione Generale dell'allenatore
Dati personali
Nome completo
Otto Rohwedder
Nome corto
Otto Rohwedder
Luogo di nascita
Hamburg (Germany)
Paese di nascita
Germania
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
1/7/1943
Fin de Contrato
30/9/1944
Táctica más usada
Debut fecha
1
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hamburger SV | 0 | 01-07-1943 | 30-09-1944 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Hamburger SV | 0 | 01-05-1942 | 30-04-1943 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
0 | 821 giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
PALMARÉS
0 | Títulos en el Palmarés de entrenador |