Carriera e titoli di Myslym Alla
Myslym Alla
Informazione Generale dell'allenatore
2
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Albania | 3 | 01-07-1972 | 30-06-1973 | 0 | 0 | 3 | 4-4-2 | 2.7 | : | 0.3 | 0 |
|
FK Partizani | 0 | 01-07-1954 | 30-06-1956 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Albania | 0 | 01-07-1952 | 30-06-1953 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
3 | 1458 giorni | 0 | 0 | 3 | 4-4-2 | 2.7 | : | 0.3 | 0 |
1
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni Internazionali | ||||
WC Qualifying Europe | 2 - 0 | 53 |
PALMARÉS
0 | Títulos en el Palmarés de entrenador |