Carriera e titoli di Mario Villini
Mario Villini
Informazione Generale dell'allenatore
Rendimento 2024/2025
3
Partite allenat.
6:4
Gol Fatti:
Gol Subiti
2:1:0
Partite
G/E/P
7
Punti su
Campionato
Dati personali
Nome completo
Mario Villini
Nome corto
Mario Villini
Luogo di nascita
Pola (Croatia)
Paese di nascita
Croazia
Carriera Allenatore
6
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Livorno | 0 | 22-01-1956 | 30-06-1956 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Taranto | 0 | 01-07-1954 | 30-06-1955 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Venezia | 0 | 14-10-1951 | 30-06-1952 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Cavenago Fanfulla | 0 | 12-03-1950 | 30-06-1950 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Cremonese | 0 | 01-07-1947 | 30-06-1948 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Triestina | 15 | 01-07-1945 | 30-06-1946 | 4 | 5 | 6 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 1.1 |
|
Triestina | 39 | 01-07-1941 | 27-12-1942 | 8 | 20 | 11 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.1 | 1.1 |
|
Triestina | 30 | 01-07-1936 | 30-06-1937 | 7 | 12 | 11 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.4 | 1.1 |
84 | 2531 giorni | 19 | 37 | 28 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.3 | 0.9 |
Giocatori in evidenza
Più partite | Più gol | Più minuti | Più cartellini |
---|---|---|---|
F. Dionisi
3
|
F. Dionisi
3
|
G. Risaliti
270
|
F. Dionisi
2
|
L'XI più ripetuto
-
PORTIERE
-
1F. Tani100%
-
DIFENSORE
-
2G. Risaliti100%
-
3Duccio Brenna100%
-
4E. D'ancona100%
-
5A. Calvosa100%
-
MEDIO
-
6Z. Hamlili100%
-
7M. Currarino100%
-
8F. Russo100%
-
ATTACCANTE
-
9Simone Rossetti100%
-
10R. Capparella100%
-
11M. Ndoye100%
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
Rosa
PALMARÉS
0 | Títulos en el Palmarés de entrenador |