Carriera e titoli di Arve Mokkelbost
Arve Mokkelbost
Informazione Generale dell'allenatore
Dati personali
Nome completo
Arve Mokkelbost
Nome corto
Arve Mokkelbost
Data di nascita
09 Agosto 1945 (79 anni)
Paese di nascita
Norvegia
Carriera Allenatore
3
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SK Brann | 2 | 01-01-1982 | 31-12-1983 | 0 | 1 | 1 | 4-4-2 | 0.5 | : | 0.5 | |
|
Djurgårdens IF | 0 | 01-01-1980 | 31-12-1981 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Karlstad BK | 0 | 01-01-1978 | 31-12-1979 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
2 | 2188 giorni | 0 | 1 | 1 | 4-4-2 | 0.5 | : | 0 | 0 |
1
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Recopa de Europa | 1 - 1 | 38 |
PALMARÉS
0 | Títulos en el Palmarés de entrenador |