Carriera e titoli di Hong-ki Han
Hong-ki Han
Informazione Generale dell'allenatore
Rendimento 2023/2024
42
Partite allenat.
72:53
Gol Fatti:
Gol Subiti
19:12:11
Partite
G/E/P
44
Punti su
Campionato
Dati personali
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
2/5/1973
Fin de Contrato
28/11/1984
Competizione
Táctica más usada
Debut fecha
2
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pohang Steelers | 0 | 02-05-1973 | 28-11-1984 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Corea del Sur | 0 | 13-02-1970 | 06-10-1971 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
0 | 4828 giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Giocatori in evidenza
Più partite | Più gol | Più minuti | Più cartellini |
---|---|---|---|
In-Sung Kim
1
|
Jorge Teixeira
1
|
J. Aspropotamitis
90
|
Chan-Hee Han
1
|
L'XI più ripetuto
-
PORTIERE
-
21In-Jae Hwang95%
-
DIFENSORE
-
4Jeon Min-Kwang67%
-
3Dong-Hee Lee71%
-
17Kwang-Hoon Shin71%
-
MEDIO
-
8Oberdan81%
-
16Chan-Hee Han62%
-
ATTACCANTE
-
77Wanderson86%
-
37Yun-Sang Hong76%
-
7In-Sung Kim67%
-
9Jorge Teixeira38%
-
14Heo Yong-Jun43%
-
21
-
4
-
3
-
77
-
17
-
8
-
16
-
37
-
7
-
9
-
14
Rosa
PALMARÉS
0 | Títulos en el Palmarés de entrenador |